Observations (8)
01/06/1994
Numéro de gestion : 1994B00487
Historique des observations depuis le 01/06/1994 : - ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : * SOCIETE D'EXPLOITATION S.B.T.C.
18/09/2000
Numéro de gestion : 1994B00487
: Dépôt le 18/09/2000 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES
22/09/2000
Numéro de gestion : 1994B00487
: N° Procédure : A0.0252 Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 22/09/2000 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du 22/04/1999. Juge Commissaire : Mr Yves GARNIER Liquidateur : Me O.MASSART 10 SQUARE VERCINGETORIX 35000 RENNES
01/01/2002
Numéro de gestion : 1994B00487
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
12/02/2014
Numéro de gestion : 1994B00487
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
12/03/2014
Numéro de gestion : 1994B00487
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 12/03/2014 nommant M. Lacour Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
29/01/2015
Numéro de gestion : 1994B00487
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 29/01/2015 nommant M. Bertin Claude juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro de gestion : 1994B00487
- Date de cessation d'activité : 22/09/2000.