Observations (9)
Numéro de gestion : 1994B00840
Dépôt au greffe de Grenoble le 26.07.1994. LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 29.07.1994.
Numéro de gestion : 1994B00840
-DECLARATION MODIFICATIVE du 04 Novembre 1999 : Transfert du siège social et établissement principal de 5 Allée du Château de la Balme 38640 CLAIX à Immeuble Le Colysée 13 Rue du Béal ZI SUD 38400 SAINT MARTIN D'HERES à compter du 15.09.1999
02/09/2008
Numéro de gestion : 1994B00840
Transfert du siège social et du principal établissement de 13 rue du Beal 38400 SAINT MARTIN D'HERES à 96 rue des Grives 38920 CROLLES à compter du 25.07.2008.
12/10/2011
Numéro de gestion : 1994B00840
Transfert du siège social et du principal établissement du 96 Rue des Grives 38920 CROLLES au 565 Rue Aristide Berges Parc Technologique de Pré Milliet 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN à compter du 22/09/2011.
24/06/2015
Numéro de gestion : 1994B00840
Transfert du siège social et du principal établissement du 565 Rue Aristide Bergès Parc Technologique de Pré Milliet 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN au 47 Rue Hector Berlioz 38420 DOMENE à compter du 01/06/2015
02/06/2017
Numéro de gestion : 1994B00840
Transfert du siège social et du principal établissement du 47 Rue Hector Berlioz 38420 DOMENE au 15 Rue Lorenzaccio 38100 GRENOBLE à compter du 09/05/2017
14/11/2017
Numéro de gestion : 1994B00840
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 14/11/2017 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate simplifiée - Liquidateur judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE - Date de cessation des paiements : 23/10/2017
29/05/2018
Numéro de gestion : 1994B00840
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 29/05/2018 prononçant le retour en liquidation judiciaire normale
02/01/2020
Numéro de gestion : 1994B00840
Ordonnance en date du 02/01/2020, du Président du tribunal de commerce de Grenoble procédant au remplacement de Me Dominique MASSELON dans ses fonctions de mandataire judiciaire par la SELARL BERTHELOT 16 rue Général Mangin à Grenoble.