Observations (4)
13/04/2000
Numéro de gestion : 1994D00157
FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE MR VETEL GEORGES Date d'effet : 31/12/1999
16/07/2001
Numéro de gestion : 1994D00157
REGULARISATION : NOMINATION DE MME VETEL MARYLINE EN QUALITE DE CO-GERANTE. FIN DES FONCTIONS DE GERANT DE MR VETEL CHRISTOPHE AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 555 000 FRS A 557 005.89 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 84 915 EUROS. Date d'effet : 01/11/2000
11/07/2006
Numéro de gestion : 1994D00157
RETRAIT DE MME LEMAITRE NICOLE EN QUALITE DE CO-GERANT - REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 84 915 EUROS A 81 090 EUROS - TRANSFORMATION DU GAEC EN GAEC A ASSOCIE UNIQUE - Date d'effet : 31/03/2006
11/08/2006
Numéro de gestion : 1994D00157
CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE. NOUVELLE FORME: EARL - ANCIENNE FORME: GAEC. CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE EN CELLE DE EARL DE LA CROIX VERGER (ANCIENNE DENOMINATION: GAEC DE LA CROIX DU CARREFOUR). NOMINATION DE MR MICKAEL LEBAS EN QUALITE DE GERANT. Date d'effet : 01/07/2006