Observations (8)
04/01/2019
Numéro de gestion : 1995B02871
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de mandataire judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
01/01/2002
Numéro de gestion : 1995B02871
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
18/06/2012
Numéro de gestion : 1995B02871
Reprise de l'activité à compter du 01/02/2012
17/07/2013
Numéro de gestion : 1995B02871
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 17/07/2013 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BARBETT Richard, Juge commissaire suppléant : Monsieur VIGNON Jean-Jacques, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : Maître MEYNET Robert-Louis 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 09/07/2013
17/01/2014
Numéro de gestion : 1995B02871
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15/01/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/07/2014, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
22/01/2014
Numéro de gestion : 1995B02871
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
25/06/2014
Numéro de gestion : 1995B02871
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/06/2014 arrêtant le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : Maître MEYNET Robert-Louis 128 RUE PIERRE CORNEILLE 69003 LYON
05/02/2020
Numéro de gestion : 1995B02871
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/02/2020 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution du plan. Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal. . Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 rue Paul Bert 69003 Lyon. Date de cessation des paiements : 24/06/2019