Observations (4)
10/11/1995
Numéro de gestion : 1995B00924
Historique des observations depuis le 10/11/1995 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 01.10.1995 AU 01.06.1997, PANCE, LA MORAIS. * DU 01.06.1997 AU 01.01.2002, PANCE, LA HYERE. * DU 01.01.2002 AU 03.01.2005, PLELAN LE GRAND, 2BIS RUE DU MARCHE. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.10.1995 AU 03.01.2005, SARL PLURIPERSONNEL LE.
01/01/2002
Numéro de gestion : 1995B00924
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
25/10/2010
Numéro de gestion : 1995B00924
: Transfert du siège & de l'établissement principal de PANCE, LA MERANDAIS exploité du 03.01.2005 au 30.06.2010 à CREVIN, 9 ALLEE DES GRANDES PIECES, DOMAINE DES ETANGS A compter du 1.07.2010.
Numéro de gestion : 1995B00924
Observations concernant l'établissement situé 9 allée des Grandes Pièces, domaine des Etangs 35320 Crevin : Observation depuis le 10/11/1995 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 01.10.1995 AU 01.06.1997, PANCE, LA MORAIS, ACHAT, TRANSFERE.