Observations (4)
19/05/2006
Numéro de gestion : 1996D40006
Modification autre A compter du 24/04/2006 : - nomination d'associés : M. NANTOB-BIKATUI Maktobè et M. DOLE Jean-Yves. - le gérant M. VIRARD Philippe devient gérant associé. Date d'effet : 24/04/2006
01/01/2009
Numéro de gestion : 1996D40006
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Belley ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Bourg-en-Bresse décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
11/02/2016
Numéro de gestion : 1996D40006
Dissolution amiable de la société à compter du 02/12/2015 Liquidateur : VIRARD Philippe Rene Le siège de la liquidation est fixé à : 106 rue du DR Mathieu 01110 Hauteville-Lompnes Journal d'annonces légales : AIN AGRICOLE en date du 31/12/2015
Numéro de gestion : 1996D40006
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 20 000.00 FRF nouveau montant : 3 048.98 Eur