Observations (5)
01/01/2002
Numéro de gestion : 1996B00387
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
10/10/2006
Numéro de gestion : 1996B00387
: Transfert du siège & de l'établissement principal de LA BOUEXIERE, 29 Rue Jean-Marie Pavy exploité du 21/04/1996 au 31/08/2006 à RENNES, 9 Rue Léon Berthault, Parc Activité Ouest A compter du 01/09/2006
11/08/2010
Numéro de gestion : 1996B00387
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES, 9 RUE LEON BERTHAULT exploité du 02.09.2006 au 01.08.2010 à VERN SUR SEICHE, 29 RUE DE CHANTEPIE, ZA DU BOIS DE SOEUVRES A compter du 02.08.2010.
11/08/2010
Numéro de gestion : 1996B00387
Observations concernant l'établissement situé 29 rue de Chantepie, ZA du Bois de Soeuvres 35770 Vern-sur-Seiche : Pour l'établissement principal situé à LA BOUEXIERE, 29 RUE JEAN MARIE PAVY il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds ACHAT ET CREATION.
Numéro de gestion : 1996B00387
Observations concernant l'établissement situé 29 rue de Chantepie, ZA du Bois de Soeuvres 35770 Vern-sur-Seiche : Observation depuis le 12/04/1996 : - ACHAT D'UN FONDS AU PRIX STIPULE DE 17 500.00 FRANCS DE DENNEULIN DAVID, NI AU RCS, POUR JONC- TION, A COMPTER DU 21.08.1997, PUBLICITE : OUEST FRANCE DU 26.08.1997