Observations (4)
16/09/2019
Numéro de gestion : 2002B00329
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Présomption de cessation d'activité (R.123-125 c. com.) Date d'effet : 16/09/2019
19/05/2005
Numéro de gestion : 2002B00329
Dissolution anticipée de la société Liquidateur : M. Alain VILLAIN (anciennement gérant). Siège de la liquidation : Le Bourg - Soulles - 50750 CANISY. Journal d'annonces légales : l'Agriculteur Normand du 12/05/2005. Date d'effet : 01/02/2005
Numéro de gestion : 2002B00329
LISTE DES SIEGES SOCIAUX ANTERIEURS : DE LA CONSTITUTION JUSQU'AU 30/04/2002 : RUE POIRIER - ZONE INDUSTRIELLE 14650 CARPIQUET. LES ACTES DE LA CONSTITUTION ONT ETE DEPOSES AU GREFFE DU TC DE CAEN LE 13/06/1996 SOUS LE No A854- JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : L'AGRICULTEUR NORMAND DU 16/05/1996. MODIFICATION DU 08/09/1998 No 3997 PAR LE GREFFE DU TC DE CAEN : CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 31/08/1998.
13/01/2020
Numéro de gestion : 2002B00329
Radiation du RCS le 13/01/2020 avec effet au 13/01/2020 La radiation d'office au registre ne met pas fin à la société. La personnalité morale subsite aussi longtemps que les droits et obligations à caractères social ne sont pas liquidés. Voir annexe.