Observations (5)
21/05/1996
Numéro de gestion : 1996B00131
Historique : DU 21 MAI 1996 AU 1ER OCTOBRE 1998, l a société a exploité le fonds en qualité de locata ire- gérante de Mme KLINNIK née CHEUTIN Marguerite
01/01/2002
Numéro de gestion : 1996B00131
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
06/10/2011
Numéro de gestion : 1996B00131
Du 21 Mai 2006 au 01 Septembre 2011 le siège socia l et l'établissement principal étaient sis à WALLE RS, 16 rue Henri Durre. Transfert dans l'établisse ment secondaire pour n'en former qu'un seul.
07/10/2011
Numéro de gestion : 1996B00131
ETS PRECEDEMMENT EXPLOITE DANS LE RESSORT DU TC - WALLERS, 16 rue Henri Durre : coiffure mixte, bijo uterie fantaisie, articles de Paris. (achat à KLIN NIK Marguerite RCS 678.701.608 - Vente du fonds) F onds exploité du 21 Mai 1996 au 01 Septembre 2011
17/12/2013
Numéro de gestion : 1996B00131
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 09-01-2013