Observations (2)
14/05/2014
Numéro de gestion : 1996D00218
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 18/08/2009 : Partant : BOUTBIEN André Louis Claude Maurice, Gérant Dissolution amiable de la société à compter du 21/02/2014 Liquidateur : BRUN Katia Isabelle Marie Le siège de la liquidation est fixé au 5 rue du Docteur Moisan 22230 MERDRIGNAC Journal d'annonces légales : TERRA en date du 28/02/14 et additif du 07/03/2014
Numéro de gestion : 1996D00218
RECONNAISSANCE DU GROUPEMENT EN DATE DU 18.06.1996 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR