Observations (4)
23/09/2019
Numéro de gestion : 1999B01196
Jugement du tribunal de commerce de Evry, prononce en date du 23/09/2019, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00574, date de cessation des paiements le 10/08/2019 désigne Administrateur La Selarl A & M Aj Associés, prise en la personne de Me Mancel, Administrateur Judiciaire Associé 5 Boulevard de l'Europe 91000 Évry-Courcouronnes avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de l'entreprise, Mandataire judiciaire SELARL Basse Christophe en la personne de Me Christophe Basse 1 Rue René Cassin Immeuble le Mazière 91000 Évry-Courcouronnes, et ouvre une période d'observation expirant le 23/03/2020 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc Nature de la procédure d'insolvabilité : non concernée .
14/06/1999
Numéro de gestion : 1999B01196
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
28/11/2019
Numéro de gestion : 1999B01196
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 25/11/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00574 désigne liquidateur SELARL Basse Christophe en la personne de Me Christophe Basse 1 Rue René Cassin Immeuble le Mazière 91000 Évry-Courcouronnes, maintient administrateur, La Selarl A & M Aj Associés, prise en la personne de Me Mancel, Administrateur Judiciaire Associé 5 Bd de l'Europe 91000 EVRY COURCOURONNES, avec le pouvoir de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession et de procéder aux licenciements des salariés non repris conformément au jugement rendu le 25 Novembre 2019 ayant arrêté la cession de l'entreprise
28/11/2019
Numéro de gestion : 1999B01196
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 25/11/2019 arrête le plan de cession au profit de : la SAS FRANCE ROUTAGE, avec faculté de se substituer au profit d'une SAS dénommée SODICOM.FR, immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le numéro 813 154 945, dont le siège social est 2 Avenue Gutemberg, Bâtiment A, 77600 Bussy-Saint-Georges, dont le Président est M. Pierre JOST.