Observations (4)
01/01/2002
Numéro de gestion : 1997B00012
Conversion du capital social en EUROS : Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
23/09/2015
Numéro de gestion : 1997B00012
Directeur à compter du 01/04/2015 : Monsieur BABOU Alain né le 05/01/1957 à Perpignan, de nationalité française, demeurant 2 Route de Planèze 66720 LATOUR DE FRANCE
06/06/2018
Numéro de gestion : 1997B00012
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 06/06/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître GASCON Hélène 1 rue Léon Dieude 66000 Perpignan, Administrateur judiciaire : SELARL ESAJ prise en la personne de Maître Eric SAMSON centreplus 9 rue Camille Desmoulins 66000 Perpignan mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 06/06/2018
04/07/2018
Numéro de gestion : 1997B00012
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 04/07/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître GASCON Hélène 1 rue Léon Dieude 66000 Perpignan