17/05/2019
Numéro de gestion : 1997B00597
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 29/04/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Massart Olivier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/04/2019
22/07/1997
Numéro de gestion : 1997B00597
Historique des observations depuis le 22/07/1997 : - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * DU 15.07.1997 AU 05.06.2002, NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE, 11 RUE YVES MONTAND.
01/01/2002
Numéro de gestion : 1997B00597
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
18/06/2004
Numéro de gestion : 1997B00597
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 18/06/2004.
20/07/2009
Numéro de gestion : 1997B00597
: N° Procédure : 2009.00347 Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes du 20/07/2009 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Cessation des paiements en date du : 25/11/2008. Juge Commissaire : M J MONTFORT Liquidateur : Maître Massart Olivier 10 square Vercingétorix 35000 Rennes
03/09/2010
Numéro de gestion : 1997B00597
: Par ordonnance en date du 25/08/2010, Monsieur le Vice-Président du Tribunal de Commerce a remplacé Monsieur Jean MONTFORT en qualité de Juge Commissaire titulaire par Monsieur Claude RICO
06/09/2013
Numéro de gestion : 1997B00597
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 03/09/2013 , a prononcé la faillite personnelle de Monsieur Thierry GUILLAUME pour une durée de 10 ans
13/03/2014
Numéro de gestion : 1997B00597
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 03/03/2014 nommant M. Flaud François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro de gestion : 1997B00597
- Date de cessation d'activité : 20/07/2009.
Numéro de gestion : 1997B00597
Observations concernant l'établissement situé 15 rue de la Croix Rouge 35770 Vern-sur-Seiche : Observation depuis le 22/07/1997 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 15.07.1997 AU 05.06.2002, NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE, 11 RUE YVES MONTAND, CREATION, TRANSFERE.