Observations (4)
28/05/2019
Numéro de gestion : 1997D50137
Dissolution amiable de la société à compter du 01/03/2019 Liquidateur : COUTELLEC Sylviane Le siège de la liquidation est fixé à : Oalas 22810 Plounevez Moedec Journal d'annonces légales : LE PENTHIEVRE en date du 18/04/2019
Numéro de gestion : 1997D50137
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 20 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 3 048.98 EUR
24/12/1997
Numéro de gestion : 1997D50137
A COMPTER DU 10 DECEMBRE 1997 ARRIVEE DE MR SCOLAN CHRISTIAN EN QUALITE DE GERANT DEPOT AU GREFFE LE 26 DECEMBRE 1997 A 964-97 PUBLICITE FAITE DANS L'HEBDOMADAIRE D'ARMOR DU 3 JANVIER 1998
01/01/2009
Numéro de gestion : 1997D50137
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.