Observations (7)
01/01/2009
Numéro de gestion : 1997B50113
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
05/08/1999
Numéro de gestion : 1997B50113
Nomination de Mr Didier Meresse en qualité de gérant en remplacement de MME Thérèse Meresse-Marquaille (démissionnaire) à compter du 25.06.99.
19/02/2003
Numéro de gestion : 1997B50113
Augmentation du capital social qui passe de 7 622.45 à 11 000 euros. Date d'effet : 30/12/2002
01/12/2004
Numéro de gestion : 1997B50113
Continuation de la société malgré la perte de plus de la moitie du capital social Date d'effet : 29/10/2004
06/02/2018
Numéro de gestion : 1997B50113
Dissolution amiable de la société à compter du 22/12/2017 Liquidateur : MERESSE Didier Le siège de la liquidation est fixé à : 104 de Paris 59267 Proville Journal d'annonces légales : La croix du nord en date du 26/01/2018
06/02/2018
Numéro de gestion : 1997B50113
Radiation du RCS le 06/02/2018 avec effet au 31/12/2017
Numéro de gestion : 1997B50113
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur