Observations (4)
22/09/1999
Numéro de gestion : 1997B00308
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE TREGUEUX (22950) PARC D'ACTIVITES DES CHATELETS RUE DE LA CROIX DENIS A POMMERET (22120) ZONE ARTISANALE DE POMMERET B.P 92. Date d'effet : 01/06/1999
26/06/2001
Numéro de gestion : 1997B00308
AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 50 000 FRS A 107 252 FRS. CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS SOIT 16.350.46 EUROS. AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 16 350.46 EUROS A 16 500 EUROS. Date d'effet : 30/05/2001
04/03/2002
Numéro de gestion : 1997B00308
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL : NOUVELLE DATE : 30.06 ANCIENNE DATE : 31.12 Date d'effet : 26/11/2001
18/12/2007
Numéro de gestion : 1997B00308
Transformation de la société à compter du 29/11/2007 Ancienne forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE À ASSOCIÉ UNIQUE (SARLU) Réduction de capital à compter du 29/11/2007 Ancien : 37 000 EUR Nouveau : 5 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/11/2007 : Partant : MME LEGUILLON Geneviève, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT Partant : M. MOREL Jacques, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Changement de qualité : M. TEXIER Jean-Pierre, PRÉSIDENT devient GÉRANT Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 29/11/2007 : Ancienne adresse : ZONE ARTISANALE DE POMMERET - B.P 92 22120 POMMERET Nouvelle adresse : 25 rue Charles Cotard 22370 Pleneuf Val-André