Observations (2)
17/04/2007
Numéro de gestion : 1998D00176
8800200704172250 ********* Réduction du capital ********* Démission d'un co-gérant Date d'effet de la formalité: 30/01/2007 Changement de capital social de : 7622.45 EUR en : 7500.00 EUR Anc co-gerant : M. MAIRY Alain Marcel Armand Marie. GERANT : Mme MAIRY Alain née COGREL Gisèle Irène Marie Méla.
23/12/2009
Numéro de gestion : 1998D00176
225020091223 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 01/01/2009 Anc. Gérant : Madame MAIRY Alain née COGREL Gisèle Irène Marie M. Gérant : Mr NEVOUX Benoît Emmanuel Jean Marie.