04/08/2003
Numéro de gestion : 2001B00448
930020030804 - EN AGE DU 15/7/2003 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL de REDON (35600) 15, rue Victor Hugo (où la société conserve un Ets secondaire) à AVESSAC (44460) La Ville en Pierre où la société exploitait déjà un établissement.
28/01/2004
Numéro de gestion : 2001B00448
968020040128 ********* Fermeture Et.Secondaire Hors Ressort Date d'effet de la formalité: 31/12/2003 RCS RENNES
29/04/2008
Numéro de gestion : 2001B00448
030020080429 ********* Changement de dénomination sociale Date d'effet de la formalité: 09/04/2008 Changement de dénomination de : EDOUARD SET en : LES EVENEMENTS D'EDOUARD ... nouveau nom commercial : EDOUARD SET, RESTAURANT D'EDOUARD, SET EVENTS ... ancienne enseigne : RESTAURANT D'EDOUARD
19/08/2008
Numéro de gestion : 2001B00448
967020080819 ********* OUVERTURE ETS SECONDAIRE HORS RESSORT Date d'effet de la formalité: 02/04/2008 RCS RENNES
28/08/2009
Numéro de gestion : 2001B00448
200020090828 ********* Changement activité Date d'effet de la formalité: 23/07/2009 Changement / activité (siège-fonds) ... ancienne activité : restaurant traiteur, plats a emporter organisation de réceptions cocktails, salons foires expositions vente de vins et spititueux ... nouvelle activité : restaurant traiteur, plats a emporter organisation de réceptions cocktails, salons foires expositions vente de vins et spititueux vente de vins et champagnes à emporter
02/09/2010
Numéro de gestion : 2001B00448
030020100902 ********* Changement de dénomination sociale Date d'effet de la formalité: 01/09/2010 Changement de dénomination de : LES EVENEMENTS D'EDOUARD en : EDOUARD SET
03/08/2011
Numéro de gestion : 2001B00448
225020110803 ********* Changement de composition de la gérance Date d'effet de la formalité: 28/04/2011 Co-gérant : Mle BARRETEAU Céline-Danijela Rose Mirjana.
11/08/2011
Numéro de gestion : 2001B00448
080020110811 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 04/04/2011 Changement de capital social de : 24000.00 EUR en : 47032.00 EUR
03/04/2013
Numéro de gestion : 2001B00448
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 03/04/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013-115 date de cessation des paiements le 03/04/2013, et a désigné juge commissaire : Monsieur Ilyasse AKSIL, juge commissaire suppléant : Monsieur Didier BARBE, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 03/10/2013, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/10/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
03/10/2013
Numéro de gestion : 2001B00448
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 02/10/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 3/10/2013
03/04/2014
Numéro de gestion : 2001B00448
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 02-04-2014 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 10 ans. Commissaire à l'exécution du plan Me DELAERE Philippe SCP Philippe DELAERE Immeuble "Constens" Bld du Docteur Chevrel 44500 LA BAULE .
13/10/2015
Numéro de gestion : 2001B00448
ORDONNANCE DU 12-10-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Didier BARBE