Observations (3)
14/09/1999
Numéro de gestion : 1999B00017
DEMISSION DE MRS HUYUK (TAMER)ET BONCUK (EYUP) EN QUALITE DE CO-GERANTS. MR HUYUK (EFRAHIM) RESTE SEUL GERANT. TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE A RESPONSABILITE UNIPERSONNELLE. Date d'effet : 01/06/1999
25/10/2004
Numéro de gestion : 1999B00017
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE : LIQUIDATEUR : MR EFRAHIM HUYUK, 43 RUE DE L'URNE, 22950 TREGUEUX Date d'effet : 27/09/2004
Numéro de gestion : 1999B00017
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 60 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 9 146.94 EUR