Observations (2)
07/09/2009
Numéro de gestion : 1999D00006
Transformation de la société à compter du 06/05/2009 Ancienne forme : Société civile immobilière (SCI) Nouvelle forme : Société civile (SC) Changement de dénomination à compter du 06/05/2009 Ancienne : SCI DU VERGER Nouvelle : DU VERGER Modification d'activité de l'établissement principal situé 15B rue Maurand 59148 Flines lez raches à compter du 06/05/2009 Ancienne : LOCATION D'IMMEUBLES NUS Nouvelle : L'organisation du patrimoine familial, en vue d'en faciliter la gestion et la transmsission et afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de l'indivision. La gestion patrimoniale de titres de sociétés ou d'un portefeuille d'actions, d'obligations ou de toutes autres valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit, et notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion. La gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, et de tout patrimoine, quelle que soit la composition, appartenant à toute personne physique ou morale. La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, construction, échange, apport ou autrement ; le cas échéant, l'aliénation de ceux de ces immeubles devenus inutiles à la société au moyen de vente, échange ou apport en société, ce à l'effet d'assurer le développement des affaires sociales. La société peut accorder sa caution hypothécaire aux souscripteurs de ses parts en garantie des emprunts que ceux-ci contracteraient pour libérer leur apport et ainsi permettre à la société de réaliser son objet social. Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/05/2009 : Nouveau : CORTIEZ Claire, Associé Société Civile Nouveau : CORTIEZ Chloé, Associé Société Civile Changement de qualité : CORTIEZ Alain Lucien, Co-Gérant devient Gérant associé Changement de qualité : CORTIEZ Odile, Co-Gérant devient Gérant associé
27/12/2012
Numéro de gestion : 1999D00006
Transfert de l'établissement principal à compter du 15/12/2012 : Ancienne adresse : 15B rue Maurand 59148 Flines lez raches Nouvelle adresse : 323 boulevard des Alliés 59148 Flines lez raches Transfert du siège social à compter du 15/12/2012 : Ancienne adresse : 15B rue Maurand 59148 Flines lez raches Nouvelle adresse : 323 boulevard des Alliés 59148 Flines lez raches