Observations (7)
21/04/2011
Numéro de gestion : 1999B00463
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 21/04/2011.
17/11/2003
Numéro de gestion : 1999B00463
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES, 70 ROUTE DE VEZIN exploité du 10.05.1999 au 27.10.2003 à RENNES, 2C ALLEE JACQUES FRIMOT A compter du 28.10.2003.
01/01/2002
Numéro de gestion : 1999B00463
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
28/02/2007
Numéro de gestion : 1999B00463
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES, 2C ALLEE JACQUES FRIMOT exploité du 28.10.2003 au 23.03.2006 à VEZIN LE COQUET, ZAC DES TROIS MARCHES, 3 RUE FON- TAINE DE MONTIGNE A compter du 24.03.2006.
09/05/2008
Numéro de gestion : 1999B00463
: Transfert du siège & de l'établissement principal de VEZIN LE COQUET, 3 rue Fontaine Montigne-ZAC des Trois Marches, exploité du 24.03.2006 au 08.04.2008 à CESSON SEVIGNE, 31C rue des Landelles A compter du 09.04.2008
12/01/2011
Numéro de gestion : 1999B00463
: Transfert du siège & de l'établissement principal de CESSON SEVIGNE 31 C rue des Landelles exploité du 09.04.2008 au 01.11.2010 à VERN SUR SEICHE 21 le Frêche Rondel A compter du 02.11.2010.
12/01/2011
Numéro de gestion : 1999B00463
Observations concernant l'établissement situé 21 le Freche Rondel 35770 Vern-sur-Seiche : Pour le siège et établissement principal situé à RENNES 70 route de Vezin il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds création.