Observations (4)
22/03/2013
Numéro de gestion : 2000D00078
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/10/2010 : Partant : MARERI Jean Pierre, Liquidateur Nouveau : MARERI Laure, Joëlle, Dominique, Liquidateur (Ordonnance du Président du TGI de Tarascon en date du 28/10/2010)
11/06/2003
Numéro de gestion : 2000D00078
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 18.10.2002 , LE T.G.I. DE TARASCON A PRONONCE LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 18.10.2002 ET A NOMME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR : M. RENAUD DE ROUX ( L'ATTILON - 13200 MAS THIBERT ) Date d'effet : 18/10/2002
11/06/2003
Numéro de gestion : 2000D00078
SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE T.G.I. DE TARASCON EN DATE DU 20.11.2002 , NOMINATION D'UN NOUVEAU LIQUIDATEUR , ANCIEN LIQUIDATEUR : DE ROUX RENAUD NOUVEAU LIQUIDATEUR : DOMINICI JEAN MARC LA MISSION DU LIQUIDATEUR A ETE CONFIRMEE ET PRECISEE PAR ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2003 RENDUE PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - Date d'effet : 20/11/2002
28/09/2006
Numéro de gestion : 2000D00078
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 10/06/2005 : PARTANT : DOMINICI JEAN MARC, LIQUIDATEUR NOUVEAU : MARERI JEAN PIERRE, LIQUIDATEUR