Observations (10)
Numéro de gestion : 2006B00240
- Date de cessation : 11/04/2008.
07/04/2006
Numéro de gestion : 2006B00240
Historique : - ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFF E DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
07/04/2006
Numéro de gestion : 2006B00240
140020060407 *** Transfert siège social & Ets Pial dans ressort *** Augmentation du capital social Date d'effet de la formalité: 01/01/2006 Ancien capital social : 600 000 Euros Nouveau capital social : 666 000 Euros - Nouvelle adresse du siège social & Ets principal 4 rue Jean-Baptiste Marcet 44570 TRIGNAC Acitivté : ENSEMBLE MECANIQUE MECANO-SOUDURE REPARATION COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS DE LA GAMME AQUATIC SERENITY PRESIDENT : SARL C.A.L.I.D.. COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPL. : Monsieur MAHE Jacques. COMMISSAIRE AUX COMPTES TITUL. : SARL ATLANTIQUE AUDIT. ... Anc siege social Ets. Princ. : ZI Estuaire Sud Route du Camp d'Aviation 44320 SAINT VIAUD (RCS de NANTES)
10/05/2007
Numéro de gestion : 2006B00240
130020070510 ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 30/03/2007 Changement / clôture des comptes du 31/03 au 31/07
13/02/2008
Numéro de gestion : 2006B00240
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 13/02/2008 ouvrant une procédure de redressemen t judiciaire et fixant la fin de la période d'obse rvation au 13/08/2008. Cessation des paiements en date du 29/01/2008. Juge Commissaire : Mr Claude M ERY Mandataire Judiciaire : Sté PHILIPPE DELAERE b oulevard Docteur Chevrel Immeuble Constens 44500 L a Baule Administrateur : Maître DOLLEY Armel 44 ru e de Gigant 44100 Nantes dont la mission est, outr e les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d 'assurer seul entièrement l'administration de l'en treprise.
11/04/2008
Numéro de gestion : 2006B00240
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 11/04/2008 arrêtant le plan de cession totale d e l'entreprise au profit de la société FINUCHEM 15 /19 rue des Mathurins 75009 PARIS pour le compte d 'une société à constituer, la société ALMEITA Date d'effet de la cession : 11/04/2008
11/04/2008
Numéro de gestion : 2006B00240
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire du 11/04/2008 prononçant la liquidation judiciaire . Liquidateur : Sté PHILIPPE DELAERE boulevard Doc teur Chevrel Immeuble Constens 44500 La Baule
12/01/2011
Numéro de gestion : 2006B00240
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de St Nazaire en date du 12/01/2011 nommant Mr BARBE Didier en qualité de juge commissaire en remplacement de Mr MERY Claude
14/03/2013
Numéro de gestion : 2006B00240
ORDONNANCE DU 06-03-2013. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M MARTIN Philippe
18/07/2014
Numéro de gestion : 2006B00240
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Ilyasse AKSIL