Observations (3)
22/02/2001
Numéro de gestion : 2000D00241
NOMINATION DE MME MOY CHRISTINE EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MR LE COQ YVON,DEMISSIONNAIRE. Date d'effet : 27/12/2000
07/05/2004
Numéro de gestion : 2000D00241
NOMINATION DE MR CHRITOPHE MORICE EN QUALITE DE GERANT. Date d'effet : 22/04/2004
03/01/2001
Numéro de gestion : 2000D00241
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 304.898,00 EUROS NOUVELLE MENTION : 312.898 EUROS ANCIENNE MENTION : 8.000 EUROS Date d'effet : 01/11/2000