Observations (3)
31/10/2008
Numéro de gestion : 2001D50047
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/07/2008 : Partant : MINART André Gaétan Maurice, Co-Gérant Nouveau : CAUX Olivier, Gérant associé Nouveau : CAUX Mélanie, Gérant associé Transfert du siège social à compter du 07/07/2008 : Ancienne adresse : 20 RUE PASTEUR 59159 MARCOING Nouvelle adresse : 13bis place Roger Salengro 59159 Marcoing
01/01/2009
Numéro de gestion : 2001D50047
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro de gestion : 2001D50047
MONTANT DU CAPITAL SOCIAL : 120 000 EUROS