Observations (5)
01/01/2009
Numéro de gestion : 2008B40101
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Rochefort ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de La Rochelle. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de La Rochelle décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
14/01/2009
Numéro de gestion : 2008B40101
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2008 : Nouveau : GILLARD Vincent Paul Marius, Co-gérant associé
07/08/2012
Numéro de gestion : 2008B40101
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 17/07/2012 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/09
19/04/2013
Numéro de gestion : 2008B40101
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/03/2013 : Nouveau : QUELO Emilie, Gérant Changement de qualité : GILLARD Vincent Paul Marius, Gérant, Associé devient Gérant
07/04/2014
Numéro de gestion : 2008B40101
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/02/2014 : Nouveau : MAYOUX Joël, Gérant